29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Texte de l'observation : Cessation d'activité en date du 10/05/2004
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 10/01/1997
Texte de l'observation : Historique des observations RCS : AVIS DE CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 03/01/97 A COMPTER DU 10/11/2000, MR DI SANTE DOMINIQUE EST REMPLACE PAR MR CHOLET CHRISTOPHE EN QUALITE DE GERANT INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 24/11/2000 Mention du 21/08/2001 : A COMPTER DU 29/06/2001 : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : DI SANTE SUD-OUEST MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL (ANCIENNE : 31.12) AUGMENTATION ET CONVERSION EN EUROS DU CAPITAL ANCIEN MONTANT : 1.370.000 FRS ANNONCE LEGALE : GAZETTE ARIEGEOISE 10/08/2001
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Date d’ajout de l’observation : 14/10/2003
Texte de l'observation : Dépôt le 14/10/2003 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de FOIX
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 7
Date d’ajout de l’observation : 20/10/2003
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de FOIX du 20/10/2003 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 23/02/2004. Cessation des paiements en date du 01/10/2003. Juge Commissaire : M FOURNET Christian Représentant des Créanciers : ME BRENAC Jean Lucien 23 RUE DELCASSE 09000 FOIX
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Date d’ajout de l’observation : 16/02/2004
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de FOIX du 16/02/2004 prolongeant la période d'observation jusqu'au 21/06/2004.
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 9
Date d’ajout de l’observation : 27/04/2004
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de FOIX du 26/04/2004 reportant au 20/02/2003 la date de cessation des paiements fixée initialement au 1.10.2003
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Date d’ajout de l’observation : 12/05/2004
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de FOIX du 10/05/2004 prononçant la liquidation judiciaire et mettant fin à la poursuite d'activité. Liquidateur : ME BRENAC Jean Lucien 23 RUE DELCASSE 09000 FOIX
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 11
Date d’ajout de l’observation : 18/01/2010
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de Foix du 18/01/2010 nommant Mr Christian CARMONA en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Christian FOURNET
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : F12/001748
Date d’ajout de l’observation : 06/09/2012
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 03/09/2012 désignant en qualité de Représentant des créanciers - liquidateur : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Jean-Lucien 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : F17/000158
Date d’ajout de l’observation : 16/01/2017
Texte de l'observation : Par ordonnance en date du 09/12/2016, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Foix a désigné Représentant des créanciers - liquidateur : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Alix 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire précédemment désigné.
29/07/2003 : AjoutGreffe : Foix (0901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 13
Numéro unique d’observation : F17/000462
Date d’ajout de l’observation : 27/01/2017
Texte de l'observation : Par ordonnance en date du 27/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Foix a désigné Représentant des créanciers - liquidateur : SELARL EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE Maître Alix BRENAC 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire précédemment désigné.