Déclaration | Publication | Type
23/11/2022 | 27/11/2022 | Dissolution (demande)(C. A. M. / Trésorière*)07/09/2021 | 12/09/2021 | Demande(C. A. M. / Trésorière*)
Nouvelle équipe dirigeante: PRESIDENT : VUILLOD JEAN PIERRE
VICE PRESIDENT : PEROTTO JEAN CLAUDE
SECRETAIRE : BEGUIN Martine
TRESORIERE : CUGNET ANNE MARIE
TRESORIER ADJOINT : REBERT CLAUDE
Nouvelle équipe dirigeante: PRESIDENT : VUILLOD JEAN PIERRE
VICE PRESIDENT : PEROTTO JEAN CLAUDE
SECRETAIRE : DUCATEZ MARTINE
SECRETAIRE ADJOINTE : AROD REGINE
TRESORIERE : CUGNET ANNE MARIE
TRESORIER ADJOINT : REBERT CLAUDE
Nouvel email Nouvelle image Nouvelle équipe dirigeante: Président : PEROTTO JEAN CLAUDE
Vice Président : VUILLOD JEAN PIERRE
Secrétaire : DUCATEZ MARTINE
Trésorière : CUGNET ANNE MARIE
03/07/2016 | 04/07/2016 | Demande(S. / Ancien président et créateur*)